- BR ARQUIVO UFFS SC CH UFFS-000-010-010.2-2019-04-29/380-2019-04-29/381-2019-04-29/385-2019-07-03/4086
- Item
- 21/12/2010
Remoção, a pedido, a critério da Administração, de JOSÉ OTO KONZEN, do Campus Chapecó/SC para o Campus Realeza/PR.
Untitled
Remoção, a pedido, a critério da Administração, de JOSÉ OTO KONZEN, do Campus Chapecó/SC para o Campus Realeza/PR.
Untitled
Exoneração, a partir 18/02/2011, de MAURÍCIO FERNANDO BOZATSKI, do cargo de Coordenador do Curso de Graduação em Licenciatura em Filosofia, do campus de Chapecó, Código FG-1.
Untitled
Designação de JULIANO PACCOS CARAM, para exercer as funções de Coordenador do Curso de Graduação em Licenciatura em Filosofia, do campus Chapecó, Código FG-1.
Untitled
Remoção de GERTRUDES BIELSKI, da Diretoria de Gestão Patrimonial e Logística, para a Diretoria Administrativa, Campus Chapecó.
Untitled
Designação de RODRIGO RODRIGUES para as funções de Chefe do Serviço Especial de Registro e Licença de Funcionamento de Laboratórios – Campus Chapecó, código FG-4.
Untitled
Designação de membros do Núcleo Docente Estruturante - NDE, do Curso de Graduação em Ciências Sociais - Licenciatura - Campus Chapecó.
Untitled
Designação de membros do Núcleo Docente Estruturante - NDE, do Curso de Graduação em Enfermagem - Campus Chapecó.
Untitled
Designação de membros do Núcleo Docente Estruturante - NDE, do Curso de Graduação em Filosofia – Licenciatura - Campus Chapecó.
Untitled
Designação de membros do Núcleo Docente Estruturante - NDE, do Curso de Graduação em Administração - Campus Chapecó.
Untitled
Designação de membros do Núcleo Docente Estruturante - NDE, do Curso de Graduação em Letras: Português e Espanhol - Licenciatura - Campus Chapecó.
Untitled